56×8/25×8/25×45减去8/25如何简便算

来源:360问答 责任编辑:王亮
默认
特大
宋体
黑体
雅黑
楷体


56×8/25×8/25×45减去8/25如何简便算(图3)


56×8/25×8/25×45减去8/25如何简便算(图5)


56×8/25×8/25×45减去8/25如何简便算(图10)


56×8/25×8/25×45减去8/25如何简便算(图15)


56×8/25×8/25×45减去8/25如何简便算(图20)


56×8/25×8/25×45减去8/25如何简便算(图22)

  为了解决用户可能碰到关于"56×8/25×8/25×45减去8/25如何简便算"相关的问题,突袭网经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"56×8/25×8/25×45减去8/25如何简便算"相关的详细问题如下:56×8/25×8/25×45减去8/25如何简便算
===========突袭网收集的解决方案如下===========

解决方案1:

本题:56*8/25*8/25*45-8/25

=8/25*(56*8/25*45-1)

=8/25*(56*8*9/5-1)

=8/25*(4032/5-5/5)

=8/25*4027/5

=32216/125

=257又91/125

=257.728

解决方案2:

原式=8/25×(56×8/25×45-1)

      =8/25×(4032/5-5/5)

      =8/25×4027/5

      =32216/125

56×25×8用简便方法计算

答:56×25×8 =56×(25×8) =56×200 =11200

125×8乘以七再减25再乘56的最简便方法是什么算的12...

答:计算 125*8*7-25*56 =1000*7-25*4*14 =7000-1400 =5600

括号56减96除以8括号乘 25用简方法计算

答:(56-96÷8)×25 =(56-12)×25 =44×25 =(40+4)×25 =40×25+4×25 =1000+100 =1100

6 .25×0.56+5/8×3.4+5×1/8=(简便运算)

答:6.25×0.56+5/8×3.4+5×1/8 =0.625×5.6+5/8×3.4+5/8 =0.625×(5.6+3.4+1) =0.625×10 =6.25

简便计算:56×25×40 23×65+65×77 25×(40+4) 125×...

答: (1)56×25×40,=56×(25×40),=56×1000,=56000;(2)23×65+65×77,=(23+77)×65,=100×65,=6500;(3)25×(40+4),=25×40+4×25,=1000+100,=1100;(4)125×13×8,=125×8×13,=1000×13,=13000;(5)43×101,=43×(100+1),=4300+43...

列竖式计算. 165+345= 200-98= 901-842= 5...

答: 165+345=510; 200-98=102; 901-842=59; 57÷8=7…1; 124-67=57; 25+179=204; 56÷7=8; 45÷6=7…3;

75*8+56*25巧算

答:3*25 *8+56*25=25*(3*8.+56)=2000,

直接写出得数 25×14-25×10= 420÷70= 16×25= 15...

答: 25×14-25×10=100 420÷70=6 16×25=400 158-49-51=58 13×8+13×2=130 80×70=5600 40×101=4040 (56÷7+21)×0=0

求数学计算题题目

答:1.125*3+125*5+25*3+25 2.9999*3+101*11*(101-92) 3.(23/4-3/4)*(3*6+2) 4. 3/7 × 49/9 - 4/3 5. 8/9 × 15/36 + ...

4+5+6+7+8+9+1+52+8+6+58+6+5+6+25+69+54+6+5+63+5...

答:4+5+6+7+8+9+1+52+8+6+58+6+5+6+25+69+54+6+5+63+58+65+56+58+6+5+5+24=680 5+5+456+54+54+54+4545+4+5+54+45+4=5285希望能帮到你

声明:突袭网提供的解决方案均由系统收集自互联网,仅供参考,突袭网不保证其准确性,亦不代表突袭网观点,请自行判断真伪,突袭网不承担任何法律责任.

为您准备的相关内容:

  • 计算. 12×56 724×614 825÷45 49÷12解答:解: 12×56=10 724×614=18 825÷45=25 49÷12=127
  • 计算:18÷140;65÷56;825÷45.试题答案:(1)18÷140=18×40=5; (2)65÷56=65×65=3625; (3)825÷45=825×54=25.
  • 计算: 18÷140; 65÷56; 825÷45.(1)18÷140=18×40=5; (2)65÷56=65×65=3625; (3)825÷45=825×54=25.
  • 计算:18÷140;65÷56; 825÷45.解:(1)18÷140=18×40=5;(2)65÷56=65×65=3625;(3)825÷45=825×54=25.
  • 56×7+45×7—7简便的怎么做56×7+45×7-7 =(56+45-1)×7 =100×7 =700... 7 =(56+45-1)×7 =100×7 =700
  • 30的56减去13,所得的差再除以45,商是多少?解:(1)(30×56-13)÷45, =12×54, =15; 答:30的56减去13,所得的差再除以45,商是15.
  • 42的56减去32所得的差去除45,商是多少?解:45÷(42×56-32),=45÷(35-32),=45÷3,=415.答:商是415.
  • >>> 温馨提示:您还可以点击下面分页查看更多相关内容 <<<

    头条

    热门

    Copyright ? 2012-2016 tuxi.com.cn 版权所有 京ICP备10044368号 京公网安备11010802011102号 关于我们 | 广告服务 | 诚聘英才 | 联系我们 | 友情链接 | 免责申明